Renseignements sur Anton Schwarz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Anton Schwarz
Participations
Dernières notifications FOSC pour Anton Schwarz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3441301, Registre du commerce Zoug, (170)
Gilbarco-Olymp GmbH, bisher in Bülach, CHE-115.177.234, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009).
Statutenänderung:
28.02.2017.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauenstein, David Walter, von Tegerfelden, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Neurauter, Gotthard Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Mötz (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5332164, Registre du commerce Zurich, (20)
Gilbarco-Olymp GmbH, in Bülach, CH-020.4.041.228-7, Feldstrasse 50, 8180 Bülach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.10.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und Handel von Wellness-, Heizungs-, Klima- und Sanitärgeräten und deren Bestandteile im Rahmen des Franchisevertrages mit der Inter-Olymp SA. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schwarz, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Inter-Olymp SA (CH-170.3.000.549-6), in Zug, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4747472, Registre du commerce Zoug, (170)
Inter-Olymp SA, in Zug, CH-170.3.000.549-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2006, S. 17, Publ. 3638066).
Domizil neu:
c/o Hauenstein Treuhand GmbH, Vorstadt 30, 6301 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Buser, Franz, von Niedererlinsbach, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon ZH , Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Innsbruck (AT)].