Renseignements sur Hans Schwab-Weber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Schwab-Weber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005285699, Registre du commerce Berne, (36)
Schwab-Guillod AG, in Müntschemier, CHE-107.278.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2021, Publ. 1005279854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab-Weber, Hans, von Kerzers, in Müntschemier, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwab, Dominik, von Kerzers, in Müntschemier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galasso, Claudio, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab-Bongni, Reto, von Kerzers, in Müntschemier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stucki, Fritz, von Röthenbach im Emmental, in Lugnorre (Haut-Vully), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied];
Tschabold, Raymond, von Erlenbach im Simmental, in Bellmund, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied];
Walther, Michael, von Goms, in Münchenbuchsee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied].
Numéro de publication: HR02-1004963158, Registre du commerce Berne, (36)
Schwab-Guillod AG, in Müntschemier, CHE-107.278.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2018, Publ. 4133687).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab-Weber, Hans, von Kerzers, in Müntschemier, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schwab, Dominik, von Kerzers, in Müntschemier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Galasso, Claudio, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwab-Bongni, Reto, von Kerzers, in Müntschemier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1074548, Registre du commerce Berne, (36)
Schwab-Guillod AG, in Müntschemier, Handel mit Gemüse und Landesprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 23.01.2003, S. 4, Publ. 826338).
Statutenänderung:
25.06.2003.
Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und 2'500 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung vom 30.12.1974 ist aus den Statuten gestrichen worden].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Anpassung der Statuten an das neue Aktienrecht]. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtig].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab-Gutknecht, Roland, von Kerzers, in Müntschemier, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Katharina, von Mühleberg, in Lugnorre (Haut-Vully), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab-Weber, Hans, von Kerzers, in Müntschemier, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwab, Dominik, von Kerzers, in Müntschemier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab-Bongni, Reto, von Kerzers, in Müntschemier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Fritz, von Röthenbach im Emmental, in Lugnorre (Haut-Vully), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ins, mit Kollektivprokura zu zweien].