Renseignements sur Sophie Schwab
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sophie Schwab
Numéro de publication: HR02-1005364676, Registre du commerce Valais, (621)
SCHWAB FLEURS SA, à Saillon, CHE-106.628.829, société anonyme (No. FOSC 236 du 03.12.2020, Publ. 1005038760).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schwab, Martin, de Kerzers, à Saillon, président du conseil, avec signature collective à deux;
Schwab, Sophie, de Kerzers, à Saillon, administratrice, secrétaire du conseil, sans droit de signature, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Schwab, Nicolas, de Kerzers, à Saillon, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: vice-président du conseil, avec signature collective à deux];
Constantin, Ludovic, de Ayent, à Saillon, administrateur, avec signature individuelle;
Constantin-Schwab, Pauline, de Kerzers, à Saillon, administratrice, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 5137404, Registre du commerce Valais
Schwab Fleurs S.A., à Saillon, CH-621.3.001.445-8, société anonyme (FOSC no 128 du 05.07.1995, p. 3776).
Modification des statuts:
19.06.2009.
Nouvelle raison sociale:
SCHWAB FLEURS SA.
Nouvelles actions:
420 actions de CHF 1'000.-- nominatives avec restriction de transmissibilité.
Faits qualifiés:
abrogation de la clause d'apport [précédemment: selon convention du 27.04.1990, bilan et inventaires arrêtés au 31.12.1989, sont apportés l'actif et le passif de la SnC 'Schwab et Fils', à Saillon, soit un actif net de CHF 500'000.-- (v. statuts)].
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou pli recommandé pour les convocations aux AG;
par écrit ou courriel pour les autres communications. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration des administrateurs du 19.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personnes et signatures radiées:
Schwab, Hermann, de Kerzers, à Saillon, président, avec signature collective à deux;
Schwab née Roduit, Gabrielle, de Kerzers, à Saillon, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Bourgeois, Max, de Bovernier, à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Schwab, Martin, de Kerzers, à Saillon, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux avec le président];
Schwab, Nicolas, de Kerzers, à Saillon, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président];
Schwab née Ammann, Verena, de Kerzers, à Saillon, administratrice, sans droit de signature;
Schwab, Sophie, de Kerzers, à Saillon, administratrice et secrétaire, sans droit de signature.