Renseignements sur Adrian Schreyer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Adrian Schreyer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005348336, Registre du commerce Berne, (36)
Büro Schreyer, in Schüpfen, CHE-188.709.061, Dorfstrasse 11, 3054 Schüpfen, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Erbringen von Informatik- und Kommunikationsdienstleistungen, Vermittlung und Handel von Hard- und Software, Erbringen von Sachwalter- und Immobiliendienstleistungen.
Eingetragene Personen:
Schreyer, Adrian, von Gals, in Schüpfen, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005255324, Registre du commerce Berne, (36)
LakeLand 1891 GmbH, in Schüpfen, CHE-115.639.660, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2017, Publ. 3398695).
Statutenänderung:
23.11.2020.
Zweck neu:
An- und Verkauf sowie Import und Export von Textilwaren sowie von Konsum- und Gebrauchsartikeln. Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang von Webauftritten und Vermarktung derselben. Erbringen von Dienstleistungen und Beratung im Bereich von Informatik und Kommunikation. Erbringen von Dienstleistungen im Bereich von Werbung und Werbebeschriftungen. Erbringung von Dienstleistungen aller Art im vorgenannten Zusammenhang sowie Dienstleistungen im Maler- und Gipserbereich. Kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen im In- und Ausland erwerben oder errichten. Kann Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, überbauen, halten und veräussern. Gemäss Erklärung vom 23.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberli, Daniel, von Krauchthal, in Jeizinen (Gampel-Bratsch), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Tenger, Lucas, von Rheinfelden, in Schüpfen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreyer, Adrian, von Gals, in Schüpfen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 2184701, Registre du commerce Valais, (600)
Human-Care Häberli GmbH, in Gampel-Bratsch, CHE-112.745.372, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2013, Publ. 1040011). Gemäss Erklärung vom 27.03.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grotz + Burri Treuhand AG (CH-053.3.006.531-3), in Urtenen-Schönbühl, Revisionsstelle;
Schreyer, Adrian, von Gals, in Schüpfen, mit Einzelunterschrift.