Renseignements sur Timo Schreck
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Timo Schreck
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1682195, Registre du commerce Zurich, (20)
Enventus GmbH, in Thalwil, CHE-108.544.681, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, Publ. 1553925).
Statutenänderung:
08.07.2014.
Firma neu:
Östberg Schweiz GmbH.
Sitz neu:
Neftenbach.
Domizil neu:
c/o Yvonne Stolz, Wolfzangenstrasse 4k, 8413 Neftenbach. Gemäss Erklärung vom 18.08.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schreck, Timo, finnischer Staatsangehöriger, in Thalwil, mit Einzelunterschrift;
TWS Confides AG (CHE-112.495.761), in Tägerwilen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stolz, Yvonne, von Winterthur, in Neftenbach, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5838890, Registre du commerce Zurich, (20)
Enventus GmbH, in Winterthur, CH-020.4.002.616-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2009, S. 25, Publ. 4950270).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Alexander genannt Alex, von Thal, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreck, Timo, finnischer Staatsangehöriger, in Thalwil, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4578296, Registre du commerce Zoug, (170)
Siemens Schweiz AG, in Zug, CH-170.9.000.943-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 60 vom 28.03.2008, S. 20, Publ. 4403338).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnierle, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, zeichnungsberechtigt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gantenbein, Florian, von Grabs, in Würenlos, zeichnungsberechtigt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stelzer, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, zeichnungsberechtigt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lespinoy, Georges, belgischer Staatsangehöriger, in Ranst (BE), zeichnungsberechtigt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreck, Timo, finnischer Staatsangehöriger, in Thalwil, zeichnungsberechtigt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Daetz, Wolf-Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Roger, von Pratteln, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Söllner, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Allenwinden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Thomas, von Ennetmoos und Littau, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hentschel, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Root, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Wettswil am Albis, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pudack, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blank, Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrieden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil bei Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liehr, Gunnar, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutton, Sean, australischer Staatsangehöriger, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loosen, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.