Renseignements sur Stefan Schönenberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Stefan Schönenberger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stefan Schönenberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005643889, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
P. Schönenberger AG, in Wattwil, CHE-101.888.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, S.0, Publ. 4438319).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Stefan, von Wuppenau, in Wattwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ricken SG (Wattwil)].
Numéro de publication: 4438319, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
P. Schönenberger AG, in Wattwil, CHE-101.888.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2012, Publ. 6942122).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger-Sutter, Paul, von Wuppenau, in Wattwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Stefan, von Wuppenau, in Ricken SG (Wattwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6942122, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
P. Schönenberger AG, in Wattwil, CH-320.3.035.821-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2011, Publ. 6210978).
Statutenänderung:
30.10.2012.
Zweck neu:
Handel, Reparatur und Service von Land- und Kommunalmaschinen sowie anderen Motorfahrzeugen insbesondere Personenwagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.10.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger-Sutter, Nelly, von Wuppenau, in Wattwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CH-320.9.067.274-0), in Wattwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Stefan, von Wuppenau, in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nikles, André, von Bühl, in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Schönenberger-Sutter, Paul, von Wuppenau, in Wattwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].