Renseignements sur Patrick Schönenberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Patrick Schönenberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4403541, Registre du commerce Berne, (36)
Gafner AG, in Thun, CHE-112.881.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, Publ. 3519521).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger, Patrick, von Walzenhausen, in Thun, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lörtscher, Reto, von Spiez, in Spiez, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1539547, Registre du commerce Berne, (36)
Fuchsplosiv AG, in Thun, CHE-101.368.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2013, Publ. 909941).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Brigitte, von Innertkirchen, in Brienz BE, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Patrick, von Walzenhausen, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lörtscher, Reto, von Spiez, in Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 909941, Registre du commerce Berne, (36)
Vicommerce AG, in Hilterfingen, CH-092.3.014.547-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2000, S. 8271).
Statutenänderung:
22.05.2013.
Firma neu:
Fuchsplosiv AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
Rösslimatte 6, 3645 Gwatt.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Durchführen von Transporten jeder Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 22.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Victor, von Gysenstein (Konolfingen), in Hünibach (Hilterfingen), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gaensli, Kurt, von Zürich und Felben-Wellhausen, in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Brigitte, von Innertkirchen, in Brienz BE, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Markus, von Bünzen, in Thun, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gafner, Urs, von Beatenberg, in Gwatt (Thun), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schönenberger, Patrick, von Walzenhausen, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.