Renseignements sur Christoph Urs Schnyder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Urs Schnyder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005992499, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Schnyder Real Estate AG, in Arlesheim, CHE-214.710.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2022, Publ. 1005423236).
Statutenänderung:
11.03.2024.
Sitz neu:
Aesch (BL).
Domizil neu:
Gewerbestrasse 7, 4147 Aesch BL.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Christoph Urs, von Solothurn, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Miriam, von Büren (SO), in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005992498, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Schnyder Group Holding AG, in Arlesheim, CHE-421.395.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005426317).
Statutenänderung:
11.03.2024.
Sitz neu:
Aesch (BL).
Domizil neu:
Gewerbestrasse 7, 4147 Aesch BL.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Christoph Urs, von Solothurn, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Miriam, von Büren (SO), in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005788773, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
HESI AG (HESI SA) (HESI Ltd), in Therwil, CHE-228.083.809, Teichstrasse 80, 4106 Therwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2023.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Baumaterialien und -maschinen sowie damit zusammenhängende Tätigkeit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 2'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Heyer, Ueli Nikolas, von Biel-Benken, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Sies, Roger, von Ausserberg, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schnyder, Christoph Urs, von Solothurn, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.