Renseignements sur Anton Schnieper
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anton Schnieper
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004516207, Registre du commerce Lucerne, (100)
Frigotherm Ferrari AG, in Rothenburg, CHE-189.179.361, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1250365).
Firma neu:
Frigotherm Ferrari AG in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 03.12.2018 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Anton Schnieper, Im Fang 3, 6026 Rain.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnieper, Anton, von Rain, in Rain, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3797185, Registre du commerce Lucerne, (100)
BS Horsesport GmbH, in Rain, CHE-115.385.198, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2013, Publ. 7197402).
Firma neu:
BS Horsesport GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 28.09.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnieper, Barbara, von Rain, in Seewen, Gesellschafterin, Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Schnieper, Anton, von Rain, in Rain, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2911049, Registre du commerce Lucerne, (100)
Terza Kälte AG, in Rothenburg, CHE-109.911.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2011, Publ. 6196450).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnieper, Anton, von Emmen und Rain, in Rain, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Müller, Alfred, von Rain und Luzern, in Rain, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Josef, von Hochdorf, in Hochdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bühlmann, Raphael, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.