Renseignements sur Daniel Schnider
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Schnider
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005164743, Registre du commerce Zurich, (20)
Unisys-Personalvorsorgestiftung, in Thalwil, CHE-109.735.870, Stiftung (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004909111).
Name neu:
Unisys-Personalvorsorgestiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 05.03.2021 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spühler, Philippe, von Zürich, in Gibloux, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mühlebach, Harry, von Zürich, in Richterswil, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Thomas, von Riggisberg, in Belp, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brown, William, von Oberwil (BL), in Liesberg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Andreas Josef, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schnider, Daniel, von Schüpfheim, in Biglen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4377335, Registre du commerce Zurich, (20)
Unisys-Personalvorsorgestiftung, in Thalwil, CHE-109.735.870, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148163).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pruneddu, Marta, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Martin Peter, von Zürich, in Unterägeri, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rafalski, Bianca, deutsche Staatsangehörige, in Erkrath (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Andreas Josef, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnider, Daniel, von Schüpfheim, in Biglen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4148163, Registre du commerce Zurich, (20)
Unisys-Personalvorsorgestiftung, in Thalwil, CHE-109.735.870, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2017, Publ. 3678353).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnider, Daniel, von Schüpfheim, in Laupen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cathomen, Livio, von Breil/Brigels, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobler, Caroline, von Oberriet (SG), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Markus, von Alchenstorf, in Münchenbuchsee, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aggeler, Guido, von Mels, in Mels, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sawade, Claudia, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.