Renseignements sur Otto Schneiter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Otto Schneiter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005877980, Registre du commerce Zurich, (20)
Otto Schneiter Beratungs GmbH, bisher in Baar, CHE-301.377.992, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2018, Publ. 3978999).
Statutenänderung:
12.10.2023.
Firma neu:
MK Umzug + Reinigung GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Talacker 41, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und die Durchführung von Umzügen, sowie die Ausführung von Reinigungsarbeiten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneiter, Otto, von Feuerthalen, in Hindelbank, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vukovic, Markus, von Windisch, in Windisch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1506839, Registre du commerce Berne, (36)
Otto Schneiter Beratungs GmbH, in Bern, CHE-301.377.992, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2011, Publ. 6064334).
Statutenänderung:
12.05.2014.
Sitz neu:
Hindelbank.
Domizil neu:
Bernstrasse 70, 3324 Hindelbank.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Otto, von Feuerthalen, in Hindelbank, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bern].
Numéro de publication: 1424099, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Altersbetreuung Hindelbank, in Hindelbank, CHE-112.363.208, Stiftung (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2012, Publ. 6639228).
Name neu:
Stiftung Altersbetreuung Hindelbank in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (JGK) vom 13.02.2014 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneiter, Otto, von Feuerthalen, in Hindelbank, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Dr. Martin, von Bäriswil, in Hindelbank, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupp, Christine, von Haut-Vully, in Hindelbank, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürig, Kurt, von Krauchthal, in Hindelbank, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sommer, Bruno, von Sumiswald, in Hindelbank, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BRT Treuhand AG (CHE-108.609.033), in Burgdorf, Revisionsstelle [bisher: BRT Treuhand AG (CH-053.3.005.161-6)].