Renseignements sur Michael Schneider
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Michael Schneider
Participations
Dernières notifications FOSC pour Michael Schneider
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005653793, Registre du commerce Berne, (36)
Gfeller + Partner AG, in Langenthal, CHE-107.149.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2022, Publ. 1005608582).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haldemann, Daniel, von Eggiwil, in Moosseedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Michael, von Thun, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005463513, Registre du commerce Berne, (36)
Triumvirn Management AG, in Meiringen, CHE-236.955.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2019, Publ. 1004672194).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Michael, von Thun, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: 4071461, Registre du commerce Berne, (36)
Triumvirn Management AG, in Meiringen, CHE-236.955.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2017, Publ. 3730481).
Statutenänderung:
14.02.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 160'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 80'000.00 [bisher: CHF 60'000.00].
Aktien neu:
160 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 120 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Die neu auszugebenden Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Michael, von Thun, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Chiffi, Fabrizio, von Utzenstorf, in Utzenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.