Renseignements sur Harald Schneider
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Harald Schneider
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3200215, Registre du commerce Zurich, (20)
Pharmador Swiss GmbH, bisher in Freienbach, CHE-114.702.965, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2015).
Gründungsstatuten:
17.12.2008.
Statutenänderung:
07.11.2016.
Firma neu:
Novatal GmbH.
Sitz neu:
Wetzikon ZH.
Domizil neu:
Zelgistrasse 17, 8620 Wetzikon ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Service an Medizinprodukten sowie den Handel mit Waren aller Art im In- und Ausland;
Import und Export. Die Gesellschaft bezweckt die Vornahme von Finanzierungsgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen sowie Tätigung von Finanzanlagen im ln- und Ausland.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schernthaner, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Hall in Tirol (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 151 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 2153113, Registre du commerce Schwyz, (130)
Pharmador Swiss GmbH, in Freienbach, CHE-114.702.965, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2013, Publ. 7007760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pharmador Dentalhandelsgesellschaft mbH. (FN 47565 z), , in Innsbruck (AT), Gesellschafterin, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schernthaner, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Hall in Tirol (AT), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 151 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lachen SZ, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schneider, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Völs (AT)];
Koller, Guido, von Appenzell, in Gais, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4868206, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Pharmador Swiss GmbH, in Bühler, CH-300.4.016.070-3, Untere Au 292, 9055 Bühler, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.12.2008.
Zweck:
Einrichten von Arztpraxen und Handel mit Dentalprodukten. Die Gesellschaft bezweckt die Vornahme von Finanzierungsgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen sowie Tätigung von Finanzanlagen im In- und Ausland.
Stammkapital:
CHF 20'000. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Pharmador Dentalhandelsgesellschaft mbH. (FN 47565 z), in Innsbruck (AT), Gesellschafterin, mit 102 Stammanteilen von je CHF 100;
Schernthaner, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Bühler, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen von je CHF 100;
Schneider, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Völs (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen von je CHF 100.