Renseignements sur Armin Schneider
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Armin Schneider
Dernières notifications FOSC pour Armin Schneider
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1407637, Registre du commerce Berne, (36)
PIA Pool Informatik AHV Genossenschaft, in Bern, CHE-112.056.249, Genossenschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2012, Publ. 6762696).
Firma neu:
PIA Pool Informatik AHV Genossenschaft in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(PIA Pool informatique AVS société coopérative en liquidation). Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.01.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grandjean, Christian, von Morlon und Bas-Intyamon, in Morlon, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schreyer, Pierre-Yves, von Milvignes, in Cortaillod, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bôle, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Armin, von Lyssach, in Ittigen, Sekretär (Nichtmitglied) und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 6307614, Registre du commerce Berne, (36)
PIA Pool Informatik AHV Genossenschaft, in Bern, CH-100.5.028.610-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2010, S. 7, Publ. 5608794).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhard, Heinz, von Luzern und Sumiswald, in Meikirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Urs, von Hasle LU, in Adligenswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossier, Michel, von La Brillaz, in Avry-sur-Matran (Avry), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläfli, Heiner, von Lyssach, in Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Armin, von Lyssach, in Ittigen, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4168262, Registre du commerce Berne, (36)
asccon consulting GmbH, in Ittigen, CH-036.4.040.337-6, Sonnenrain 3, 3063 Ittigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.09.2007.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen in den Gebieten der Führung und Organisation, der Informatik und des Rechts. Dazu gehören insbesondere die Beratung und Unterstützung in den Bereichen Organisations- und Strategieentwicklung, Change- und Wissensmanagement, Finanz- und Rechnungswesen, Unternehmensfinanzierung, Projekt- und Qualitätsmanagement, Informatikplanung, Machbarkeitsanalysen und Konzepten, Controlling, Personalentwicklung, Coaching, Mediation, Ausbildung sowie Steuer- und Arbeitsrecht. Die Dienstleistungen werden in Zusammenarbeit mit ausgewiesenen und vernetzten Unternehmungen und Personen erbracht. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schneider, Armin, von Lyssach, in Ittigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--;
Jann Schneider, Christine, von Lyssach und Kriens, in Ittigen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.