Renseignements sur Roland Schmuckli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Schmuckli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6684774, Registre du commerce Zoug, (170)
Strategic Investment Services S.I.S. SA, in Zug, CH-660.0.554.993-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2011, S. 0, Publ. 6332920).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmuckli, Roland, von Oberuzwil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Korecki, Jörg Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5634418, Registre du commerce Zoug, (170)
Strategic Investment Services S.I.S. SA, bisher in Genève, CH-660.0.554.993-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2010, S. 8, Publ. 5565750).
Gründungsstatuten:
04.06.1993.
Statutenänderung:
27.04.2010.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Unter Altstadt 12, 6300 Zug.
Zweck neu:
Halten und Handel von industriellen Beteiligungen, Patenten sowie Handel mit Industrieprodukten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christodoulidis, Pierre, von Genève, in Chêne-Bougeries, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Christodoulidis, Georges, von Genève, in Thônex, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fiduciaire Brandt SA, in Genève, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmuckli, Roland, von Oberuzwil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gebert Treuhand (CH-320.1.034.757-5), in Wil SG, Revisionsstelle.
Registre du commerce Zoug, (170)
Schmuckli BIAD Bau- Ingenieur- und Architekturdienstleistungen, Sitz Zug.
Domizil:
Unter Altstadt 12, 6300 Zug, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Bau-, Ingenieur- und Architekturdienstleistungen sowie Bauführungen.
Eingetragene Personen:
Schmuckli, Roland, Heimat Oberuzwil, in Zug, Inhaber mit Einzelunterschrift;
Schmuckli, Yvonne, Heimat Oberuzwil, in Zug, Prokuristin mit Einzelprokura.