Renseignements sur Christian Schmocker
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Schmocker
Dernières notifications FOSC pour Christian Schmocker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6846932, Registre du commerce Berne, (36)
Brigitte Schmocker Interieur GmbH, in Ostermundigen, CH-036.4.045.892-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2009, S. 4, Publ. 5314062).
Statutenänderung:
31.08.2012.
Sitz neu:
Interlaken.
Domizil neu:
Jungfraustrasse 6, 3800 Interlaken.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmocker, Christian, von Beatenberg, in Ostermundigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schmocker, Monika, von Beatenberg, in Ostermundigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmocker, Brigitte, von Beatenberg, in Interlaken, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Luzern und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5314062, Registre du commerce Berne, (36)
Brigitte Schmocker Interieur GmbH, in Ostermundigen, CH-036.4.045.892-9, c/o Christian + Monika Schmocker, Tulpenweg 2, 3072 Ostermundigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.09.2009.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf, Handel und Bearbeitung von Textilien für den Innenbereich, Verkauf von Möbeln, Wohnaccessoires und Inndekorationen sowie die Restauration und Polsterung von Möbeln. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmungen des In- und Auslandes direkt oder indirekt beteiligen, Zweigniederlassungen gründen, mit anderen Gesellschaften fusionieren, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten, vermieten, verwalten und wieder veräussern sowie alle jene Geschäfte abschliessen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen.
Stammkapital:
CHF 40'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 30.09.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schmocker, Christian, von Beatenberg, in Ostermundigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schmocker, Brigitte, von Beatenberg, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schmocker, Monika, von Beatenberg, in Ostermundigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4721822, Registre du commerce Berne, (36)
CMS Liegenschaftsdienst GmbH, in Ostermundigen, CH-035.4.036.427-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2006, S. 2, Publ. 3518922).
Statutenänderung:
17.10.2008.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 17.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmocker, Christian, von Beatenberg, in Ostermundigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Schmocker, Monika, von Beatenberg, in Ostermundigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].