Renseignements sur Doris Schmider
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Doris Schmider
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005808938, Registre du commerce Zurich, (20)
pcaSuisse, in Zürich, CHE-257.463.338, Verein (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2022, Publ. 1005543146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmider, Doris, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Ritz, Paula, von Goms, in Wädenswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehmke, Daniela, von Illnau-Effretikon, in Weisslingen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gross Nachef, Camille, von Salvan, in Fribourg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005476212, Registre du commerce Zurich, (20)
pcaSuisse, in Zürich, CHE-257.463.338, Verein (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005401800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salmony Di Stefano, Michèle M., von Basel, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giacalone-Kilian, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Kaisten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läderach, Nathalie Catherine, von Wichtrach, in Zürich, Leiterin Geschäftsstelle, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Leiterin Geschäftsstelle, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Walder-Binder, Madeleine, von Zürich, in Winterthur, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmider, Doris, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Numéro de publication: HR01-1005336493, Registre du commerce Zurich, (20)
pcaSuisse, in Zürich, CHE-350.832.004, Josefstrasse 79, 8005 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
09.05.2020. 28.05.2020. 21.11.2020.
Zweck:
Der Verein pcaSuisse bezweckt die Förderung, Verbreitung und Weiterentwicklung des auf Carl Rogers Lehre basierenden Personzentrierten Ansatzes: in Praxis, Lehre und Forschung.
Seine Zwecke verfolgt der Verein insbesondere durch:
a) Weiter- und Fortbildung in den verschiedenen Sprachregionen für Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten, Beraterinnen/Berater und für Personen anderer Berufsgruppen und weitere am Personzentrierten Ansatz interessierte Personen, Unternehmungen und Organisationen. b) Information, Austauschplattformen, fachliche Vernetzung. c) Förderung und Unterstützung seiner Mitglieder bei der Anwendung, Verbreitung und Weiterentwicklung des Personzentrierten Ansatzes. Er achtet auf die Einhaltung der berufsethischen Grundsätze und der beruflichen Sorgfaltspflichten durch seine Mitglieder. Er sorgt für die Wahrnehmung der Standesinteressen in nationalen und internationalen Dachverbänden.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Läderach, Nathalie Catherine, von Wichtrach, in Zürich, Leiterin Geschäftsstelle, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Salmony Di Stefano, Michèle M., von Basel, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmider, Doris, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Giacalone-Kilian, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Kaisten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritz, Paula, von Goms, in Wädenswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trauffler, Alix, von Ropraz, in Saint-Saphorin (Lavaux), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walder-Binder, Madeleine, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.