Renseignements sur Stephanie Schmid
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Stephanie Schmid
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stephanie Schmid
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005728041, Registre du commerce Lucerne, (100)
Axena AG, in Reiden, CHE-113.390.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004812160).
Statutenänderung:
13.04.2023.
Firma neu:
Casamondo Service AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Immobilienverwaltungsgesellschaft, den Kauf, den Verkauf, die Vermietung und die Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige und verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Robert, von Uesslingen-Buch, in Lyss, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Stephanie, von Uesslingen-Buch, in Schmitten (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3368649, Registre du commerce Berne, (36)
Axena AG, in Lyss, CHE-113.390.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2016, Publ. 2847047).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Stephanie, von Uesslingen-Buch, in Busswil BE (Lyss), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weber, Pius, von Jens, in Jens, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Robert, von Uesslingen-Buch, in Busswil BE (Lyss), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2847047, Registre du commerce Berne, (36)
Axena AG, in Lyss, CHE-113.390.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2472817).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Robert, von Uesslingen-Buch, in Busswil BE (Lyss), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Stephanie, von Uesslingen-Buch, in Busswil BE (Lyss), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weber, Pius, von Jens, in Jens, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.