Renseignements sur Paul Schmid
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Paul Schmid
Participations
Dernières notifications FOSC pour Paul Schmid
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5598680, Registre du commerce Zurich, (20)
CCI AG, in Winterthur, CH-020.3.019.459-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2010, S. 30, Publ. 5430796).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grämiger, Michael, von Kirchberg SG, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien;
Althaus, Marcel, von Langnau im Emmental, in Rickenbach ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Paul, von Küsnacht ZH, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartung, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Diessenhofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nef, Markus, von Urnäsch, in Hettlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4588850, Registre du commerce Zurich, (20)
CCI AG, in Winterthur, CH-020.3.019.459-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2008, S. 25, Publ. 4309654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Marcel, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ammann, Peter Hans, von Küssnacht SZ, in Waldstatt, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pantano, Salvatore, von Jonschwil, in Eschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Rolf Armin, von Trub, in Abtwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Paul, von Küsnacht ZH, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3136902, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
novad gmbh, bisher in Frauenfeld, CH-440.4.017.256-0, Handel, Entwicklung, Beratungen, Produktion und Dienstleistungen aller Art im In- und Ausland, insbesondere in den Bereichen Medizin, Sensorik, Biosensorik usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2004, S. 14, Publ. 2307366).
Gründungsstatuten:
07.06.2004.
Statutenänderung:
17.11.2005.
Sitz neu:
Kaltbrunn.
Domizil neu:
Kirchhaldenstrasse 47, 8722 Kaltbrunn.
Zweck:
Handel, Entwicklung, Beratungen, Produktion und Dienstleistungen aller Art im In- und Ausland, insbesondere in den Bereichen Medizin, Sensorik, Biosensorik, Mikrobiologie, Nahrungsmittelindustrie, Energie- und Antriebstechnik. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften des In- und Auslandes beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen und Grundstücke erwerben oder weiter veräussern.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ricciardi, Elvis, italienischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Schmid, Paul, von Küsnacht ZH, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahner, Franz, von Kaltbrunn, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Züger, Bernadette, von Alpthal, in Tuggen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.