Renseignements sur Kurt Robert Schmid
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Kurt Robert Schmid
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2551707, Registre du commerce Zurich, (20)
Baby's Heart-Stiftung, in Zürich, CHE-115.688.983, Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2013, Publ. 990963).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Orlando, Sandro, von Starrkirch-Wil, in Agno, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revistudio SA (CH-514.3.002.551-5), in Lugano, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Kurt, von Affeltrangen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Prof. Dr. Paul Robert, von Bürglen TG, in Feusisberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revit Treuhand AG (CHE-107.600.897), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2485023, Registre du commerce Zurich, (20)
MFKey GmbH, in Zürich, CHE-445.680.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2015, Publ. 2443925).
Statutenänderung:
11.11.2015.
Stammkapital neu:
CHF 25'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Kurt Robert, von Affeltrangen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1747857, Registre du commerce Zurich, (20)
KESURA Immobilien AG, in Zürich, CHE-302.427.888, Eichstrasse 2, 8045 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.09.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Erstellung, die Renovation, die Zweckänderung, die Finanzierung, den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Liegenschaften aller Art sowie die Erbringung von immobilienbezogenen Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft übernimmt die Position des Bauherren direkt oder treuhänderisch und sie kann sich beim Bauen als Unternehmer, Subunternehmer, General- oder Totalunternehmer betätigen Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.09.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schmid, Kurt Robert, von Affeltrangen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ullmann, Emanuel Pierre Vincent, von Warth-Weiningen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.