Renseignements sur Jürg Schmid
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Jürg Schmid
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Schmid
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004576030, Registre du commerce Soleure, (241)
Pensionskasse von Krankenversicherungs-Organisationen, in Solothurn, CHE-109.776.567, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Martin, von Gränichen, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Jürg, von Eriswil, in Vechigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1420373, Registre du commerce Soleure, (241)
SVK Schweizerischer Verband für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer, in Solothurn, CHE-108.088.915, Verein (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2013, Publ. 7157622).
Statutenänderung:
26.06.2009, 11.06.2010, 11.12.2013.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füglistaller, Margrit, von Langenthal, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Georg, von Luzern, in Wangen SZ, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rindlisbacher, Michael, von Lützelflüh, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gyger, Pius, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egloff, Reto, von Oberrohrdorf, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schena, Stefano, von Maienfeld, in Malans, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flückiger, Alain, von Gondiswil, in Sursee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Signer, Philippe, von Hundwil, in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ehrler, Bruno, von Ingenbohl, in Ittigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haak, Bert, von Sempach, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amodeo, Therese, von Biberist, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagener, Nicole, von Obergerlafingen, in Obergerlafingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Jürg, von Eriswil, in Utzigen (Vechigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6780856, Registre du commerce Berne, (36)
BLS AG, in Bern, CH-035.3.036.085-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2011, Publ. 6316256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Escher, Rolf, von Simplon und Brig-Glis, in Brig-Glis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Jürg, von Eriswil, in Utzigen (Vechigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Augstburger, Markus, von Konolfingen, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Bruno Stefan, von Degersheim, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Lorenz Josef, von Ingenbohl, in Brunnen (Ingenbohl), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Steiger, Sabine Beatrice, von Bern, in Kirchdorf BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.