Renseignements sur Margrith Schletti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Margrith Schletti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6682768, Registre du commerce Berne, (36)
Hempresa GmbH, in Bern, CH-035.4.017.150-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 18.04.1996, S. 2197).
Statutenänderung:
05.12.2006, 04.05.2012.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
c/o Herbert Held, Sägemattstrasse 82/33, 3098 Köniz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel (Import/Export) mit Waren aller Art und das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Finanzberatung, Vermittlungen und Verwaltungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 04.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech, Armin, von Seon, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Schletti, Margrith, von Zweisimmen, in Stettlen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Held, Herbert, von Rüegsau, in Köniz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Registre du commerce Berne, (36)
Allmasch GmbH, in Stettlen, Handel mit Waren aller Art, Import, Export, Vermittlung und Erbringung verschiedener Dienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.1995, S. 4866).
Statutenänderung:
4.12.2001.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schletti, Margrith, von Zweisimmen, in Stettlen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Schletti, Martina, von Zweisimmen, in Stettlen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abdin, Nader, von Pfaffnau, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.