Renseignements sur Markus Schlegel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Schlegel
Dernières notifications FOSC pour Markus Schlegel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3178379, Registre du commerce Berne, (36)
BMS Verwaltungen GmbH, in Bern, CHE-109.871.148, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, Publ. 5496768).
Statutenänderung:
16.11.2016.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel-Reimann, Suzanne, von Diemtigen, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Markus, von Diemtigen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schlegel, Beat, von Diemtigen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Registre du commerce Berne, (36)
Immobiliengesellschaft Grünmatt GmbH, in Bern, Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Liegenschaften usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 01.03.1999, S. 1360).
Firma neu:
Immobiliengesellschaft Grünmatt GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.5.2002 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Beat, von Diemtigen, in Bern, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Schlegel, Markus, von Diemtigen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift].