Renseignements sur Thomas Konrad Schilliger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Thomas Konrad Schilliger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005328780, Registre du commerce Zoug, (170)
HTS Services GmbH, bisher in Roggwil (TG), CHE-359.725.834, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631679).
Statutenänderung:
24.09.2021.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o ORTAS GmbH, Grienbachstrasse 11, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilliger, Thomas Konrad, von Weggis und Vitznau, in Weggis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Arbon].
Numéro de publication: HR02-1004504687, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Altenrhein Aviation AG, in Thal, CHE-109.666.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2018, Publ. 4005275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilliger, Thomas Konrad, von Vitznau, in Büron, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4305783, Registre du commerce Thurgovie, (440)
HTS Services GmbH, bisher in Büron, CHE-359.725.834, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 21.06.2012, Publ. 6728602).
Statutenänderung:
24.05.2018.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
Amriswilerstrasse 43, 9320 Frasnacht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilliger, Thomas Konrad, von Vitznau und Weggis, in Frasnacht (Arbon), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Büron].