Renseignements sur Simon Schifferle
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Simon Schifferle
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005301260, Registre du commerce Argovie, (400)
Montage Werk GmbH, in Böttstein, CHE-114.141.191, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2021, Publ. 1005097129).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferle, Simon, von Döttingen, in Böttstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schifferle, Beatrice, von Döttingen, in Böttstein, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005097129, Registre du commerce Argovie, (400)
Meister & Schifferle Montagen GmbH, in Böttstein, CHE-114.141.191, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2017, Publ. 3814655).
Statutenänderung:
14.01.2021.
Firma neu:
Montage Werk GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Marko, von Matzendorf, in Bülach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferle, Simon, von Döttingen, in Böttstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 4281749, Registre du commerce Argovie, (400)
Limitless Sport GmbH, in Böttstein, CHE-196.571.729, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2018, Publ. 4058803).
Firma neu:
Limitless Sport GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.05.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferle, Simon, von Döttingen, in Böttstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].