Renseignements sur Daniel Schenk
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Schenk
Participations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Schenk
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5283664, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Agrocomp GmbH, in Andwil SG, CH-440.9.017.573-1, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2005, S. 11, Publ. 3054038).
mit Hauptsitz in:
Appenzell.
Firma neu:
Agrocomp AG.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-310.4.001.451-2.
Firma Hauptsitz neu:
Agrocomp AG [bisher: Firma Hauptsitz: Agrocomp GmbH].Rechtsform Hauptsitz neu: Aktiengesellschaft [bisher: Rechtsform Hauptsitz: Gesellschaft mit beschränkter Haftung].Zweck Hauptsitz neu: [Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reutegger-Goldinger, Werner, von Urnäsch, in Schwellbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schenk, Daniel, von Kradolf-Schönenberg, in Schwellbrunn, Leiter, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4607572, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Agrocomp GmbH, in Appenzell, CH-310.4.001.451-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2005, S. 2, Publ. 3044934).
Statutenänderung:
5.08.2008.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 5.8.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Daniel, von Kradolf-Schönenberg, in Schwellbrunn, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reutegger-Goldinger, Werner, von Urnäsch, in Schwellbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 13 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- (bisher: mit einem Stammanteil von CHF 13'000.--);
Reutegger-Goldinger, Beatrice, von Urnäsch und Homburg, in Schwellbrunn, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- (bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.--).
Numéro de publication: 3032590, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Agrocomp GmbH, bisher in Münsterlingen, CH-440.9.017.573-1, Erbringung von Dienstleistungen in der IT-Branche, insbesondere in der Landwirtschaft, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2005, S. 14, Publ. 2884518).
mit Hauptsitz in:
Appenzell.
Sitz neu:
Andwil SG.
Domizil neu:
Fronackerstrasse 6, 9204 Andwil.
Firma Hauptsitz:
Agrocomp GmbH.
Rechtsform Hauptsitz:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Hauptsitz:
Appenzell.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
28.09.2004.
Zweck Hauptsitz:
Erbringung von Dienstleistungen in der IT-Branche, insbesondere in der Landwirtschaft. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reutegger-Goldinger, Werner, von Urnäsch, in Schwellbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Schenk, Daniel, von Kradolf-Schönenberg, in Schwellbrunn, Leiter, mit Einzelunterschrift [wie bisher].