Renseignements sur Susanne Manuela Scheller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Susanne Manuela Scheller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1899111, Registre du commerce Argovie, (400)
Glarico GmbH, in Buchs AG, CHE-102.624.034, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 2, Publ. 5247190).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheller, Willy, von Thalwil, in Buchs AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Scheller-Hössli, Dr. Hans-Ulrich, von Thalwil, in Stäfa, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheller, Rudolf, von Thalwil, in Buchs AG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Scheller, Heinrich C., von Thalwil, in Erlinsbach SO, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Scheller, Heinrich Carl, in Unterentfelden, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Scheller, Elisabeth, von Thalwil, in Buchs AG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Aarau];
Scheller, Susanne Manuela, von Thalwil, in Aarau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Hallwil].
Numéro de publication: 5247190, Registre du commerce Argovie, (400)
Glarico GmbH, in Buchs AG, CH-400.4.018.344-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2001, S. 9842).
Statutenänderung:
07.05.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder in elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 07.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheller, Rudolf, von Thalwil, in Buchs AG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Scheller-Luiz, Delphina, von Thalwil, in Buchs AG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Scheller, Elisabeth, von Thalwil, in Aarau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Buchs AG];
Scheller, Heinrich Carl, von Thalwil, in Unterentfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Buchs AG];
Scheller, Susanne Manuela, von Thalwil, in Hallwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Buchs AG].
Registre du commerce Argovie, (400)
Glarico GmbH, in Buchs AG, Immobilien und Treuhandfunktionen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 16.04.1997, S. 2541).
Statutenänderung:
26.11.2001.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheller, Rudolf, von Thalwil, in Buchs AG, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Scheller-Hössli, Dr. Hans-Ulrich, von Thalwil, in Stäfa, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Scheller, Heinrich Carl, von Thalwil, in Buchs AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Scheller, Susanne Manuela, von Thalwil, in Buchs AG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.