Renseignements sur Margrit Scheidegger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Margrit Scheidegger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005453899, Registre du commerce Berne, (36)
Internetcafé Power-Point, in Bern, CHE-162.492.925, Monbijoustrasse 16, 3011 Bern, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
23.11.2021.
Zweck:
Der Verein bezweckt, Arbeitslosen und Armutsbetroffenen kostenlosen Zugang zum Internet zu ermöglichen.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Spenden und Zuwendungen, Erträge aus Vereinsaktivitäten, Anlässen und Aktionen, Vermögenserträge.
Eingetragene Personen:
Näf, Thomas, von Kaisten, in Bern, Präsident des Vorstandes, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Fankhauser, Rosmarie, von Trub, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheidegger, Margrit, von Huttwil, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2978599, Registre du commerce Soleure, (241)
cleverhail ag, in Olten, CHE-101.999.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2014, Publ. 1395367).
Domizil neu:
Industriestrasse 78, 4600 Olten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Margrit, von Huttwil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Johnson, Carol, von Oberglatt, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ghiffa (IT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Haller, Markus, von Rickenbach (SO), in Schönenwerd, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1451771, Registre du commerce Soleure, (241)
prepco ag, in Olten, CHE-153.786.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2014, Publ. 1299353).
Statutenänderung:
06.03.2014.
Firma neu:
fix-a-ding ag.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Johnson, Carol, von Oberglatt, in Ghiffa (IT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scheidegger, Margrit, von Huttwil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manser, Josef, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Rüte), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eidner, Matthias Gerold, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frei, Reto Bernd, von Kloten, in Leutenbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.