Renseignements sur Jürg Schaufelberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Jürg Schaufelberger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Schaufelberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1231687, Registre du commerce Zurich, (20)
Schaufelberger Polycom AG, in Winterthur, CHE-101.400.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 53, Publ. 5118762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaufelberger-Gerber, Beatrice, von Dürnten, in Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaufelberger, Jürg, von Dürnten, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4510172, Registre du commerce Berne, (36)
Hobby AG, in Heimberg, CH-092.3.006.316-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2008, S. 4, Publ. 4432692).
Statutenänderung:
29.05.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Gebrauchsartikeln für Haushalt, Haus und Garten, Sport, Hobby und Freizeit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veäussern. Sie kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien A (Vorzugsaktien) zu CHF 1'000.-- und 200 Namenaktien B zu CHF 1'000.--].
Statutarische Vorrechte:
[Die statutarischen Vorrechte der 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupp, Martin Dr., von Steffisburg, in Hünibach (Hilterfingen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Immer, Charles, von Thun, in Thun, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhard, Christoph, von Thun, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Hansulrich, von Langnau im Emmental, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaufelberger, Jürg, von Dürnten, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Rudolf, von Eggiwil, in Aarau, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Hans Peter, von St. Stephan, in Ettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.00.974-6), in Basel, Revisionsstelle.
Registre du commerce Zurich, (20)
X-Art GmbH, in Geroldswil, Aus- und Weiterbildung der Kommunikations- und Informationsgestaltung mit neuen Medien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.1998, S. 1774).
Statutenänderung:
28.10.1998.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlebach, Gerhard, von Tegerfelden, in Bergdietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬;
Schaufelberger, Jürg, von Dürnten, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paoli, Johannes Peter, von Zürich, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF30'000.¬ [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬].