Renseignements sur Christof Schafknecht
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christof Schafknecht
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005579202, Registre du commerce Schwyz, (130)
SUB BAU GMBH, in Freienbach, CHE-112.876.488, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2019, Publ. 1004742352).
Firma neu:
SUB BAU GMBH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.09.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schafknecht, Christof, von Müllheim, in Vaz/Obervaz, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004708717, Registre du commerce Schwyz, (130)
SUB BAU GMBH, in Freienbach, CHE-112.876.488, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 02.04.2013, S.0, Publ. 7128120).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rehli, Erwin, von Maienfeld, in Freienbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schafknecht, Christof, von Müllheim, in Vaz/Obervaz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 4494766, Registre du commerce Grisons, (350)
Snowsports Tgantieni GmbH, in Vaz/Obervaz, CH-350.4.001.476-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 09.05.2005, S. 9, Publ. 2828272).
Statutenänderung:
16.05.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Ski- und Snowboardschule, den An- und Verkauf von Sportartikeln, Vermietung von Sportartikeln, Vermittlung von Unterkünften für die Ausübung des Ski- und Snowboardsportes sowie die Führung von Restaurations-, Hotel- oder Barbetrieben. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundeigentum erwerben oder veräussern. Sie kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 16.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schafknecht, Christof, von Müllheim, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000;
Tanno, Marc, von Vaz/Obervaz, in Lenz (Lantsch/Lenz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hemmi, Theo, von Churwalden, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 14'000].