Renseignements sur René Ernst Schaffner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour René Ernst Schaffner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005091646, Registre du commerce Lucerne, (100)
Spindelrevisionen Swiss AG, in Kriens, CHE-394.452.144, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2019, Publ. 1004689383). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Gründers vom 26.07.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffner, René Ernst, von Anwil, in Emmen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bogosavljevic, Nebojsa, von Wichtrach, in Wichtrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Guido Valentin, österreichischer Staatsangehöriger, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luternauer, Adrian, von Roggliswil, in Roggliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Luternauer, Michael, von Roggliswil, in Pfaffnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Luternauer, Roland, von Roggliswil, in Roggliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Emmen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR01-1004689383, Registre du commerce Lucerne, (100)
Spindelrevisionen Swiss AG, in Kriens, CHE-394.452.144, Rengglochstrasse 29, 6012 Obernau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.07.2019.
Zweck:
Herstellung, Reparatur, Handel, Import, Export und Erbringung von Serviceleistungen im Zusammenhang mit Spindeln;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 26.07.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schaffner, René Ernst, von Anwil, in Emmen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bogosavljevic, Nebojsa, von Wichtrach, in Wichtrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Guido Valentin, österreichischer Staatsangehöriger, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1004662247, Registre du commerce Lucerne, (100)
SR Services AG, in Kriens, CHE-315.381.824, Rengglochstrasse 29, 6012 Obernau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2019.
Zweck:
Ausführen von Revisionen und Servicearbeiten an Werkzeugmaschinen;
Import von und Handel mit Werkzeugmaschinen;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 22.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018 übernimmt die Gesellschaft von René Ernst Schaffner, von Anwil, in Emmen, sein Einzelunternehmen René Schaffner Maschinenrevisionen, in Kriens (CHE-106.709.876), mit sämtlichen Aktiven, deren Wert zusammen CHF 1'051'449.34 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Gesamtwerte von CHF 34'466.65 zum Gesamtpreise von CHF 1'016'982.69, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 916'682.69 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 22.06.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schaffner, René Ernst, von Anwil, in Emmen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schaffner, Monika, von Anwil, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.