Renseignements sur Jürg Schärer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Schärer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004489779, Registre du commerce Argovie, (400)
Oel-Pool AG, in Suhr, CHE-102.607.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, Publ. 1004485991).
Statutenänderung:
27.10.2018.
Firma neu:
Volare Group AG.
Zweck neu:
Erwerb und Verkauf, Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, ferner Anlage und Verwaltung des sonstigen Vermögens;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Brief oder E-Mail an die der Gesellschaft zuletzt angegebene Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beutler, Martin, von Buchholterberg, in Langendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hübscher, Matthias, von Thayngen, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läuffer, Marc, von Fraubrunnen, in Wohlen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lötscher, Christoph, von Escholzmatt, in Safnern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthard, Heinz, von Zürich, in Glashütten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattmann, Orfeo, von Luzern, in Tennwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Bernhard, von Zürich, in Auw, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oppliger, Markus, von Heimiswil, in Erlinsbach AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Alfred, von Melchnau, in Aarau Rohr, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Jürg, von Affoltern im Emmental, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vorburger, Andreas, von Hünenberg, in Auw, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zepf, Armin, von Winterthur, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Stéphane, von Buchs (AG), in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Duttwiler, Konrad, von Ehrendingen, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiesendanger, Jürg, von Frauenfeld, in Unterentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2232017, Registre du commerce Argovie, (400)
Vertex Immobilier AG, in Suhr, CHE-115.322.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.107 vom 08.06.2015, Publ. 2192537).
Statutenänderung:
11.06.2015.
Firma neu:
Vertex Immobilien AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Vertex Immobilier SA) (Vertex Property Ltd).
Aktienkapital neu:
500'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
500'000.00 [bisher: 400'000.00].
Aktien neu:
5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 4'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 11.06.2015 .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattmann, Orfeo, von Luzern, in Meisterschwanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Maurer, Bernhard, von Zürich, in Auw, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Schärer, Jürg, von Affoltern im Emmental, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vorburger, Andreas, von Hünenberg, in Auw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duttwiler, Konrad, von Ehrendingen, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien], Lötscher, Christoph, von Escholzmatt-Marbach, in Safnern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Lötscher, Thomas, von Escholzmatt-Marbach, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5776890, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Pensionskasse Hero, in Frauenfeld, CH-440.7.010.111-9, Stiftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2009, S. 18, Publ. 4953120).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Jürg, von Affoltern im Emmental, in Dottikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem AG-Vertreter;
Zimmermann, Markus, von Ehrendingen, in Oberehrendingen (Ehrendingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem AN-Vertreter;
Fischer, Armin, von Möriken-Wildegg, in Seon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neff, Pascale, von Zürich und Appenzell, in Buchs ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Anita, von Zürich, in Ennetbaden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bertschinger, Manfred, von Zumikon, in Niederdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Manfred, von Münsingen, in Wohlen AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sprenger, Thomas, von Fischingen, in Staufen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flühler, Oliver, von Oberdorf NW, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Podlech, Roger, von Winterthur, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bölle, Jeannette, deutsche Staatsangehörige, in Nussbaumen AG (Obersiggenthal), stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oeschger, Christoph, von Gansingen, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].