Renseignements sur Othmar Schäfli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Othmar Schäfli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006098056, Registre du commerce Argovie, (400)
FB Feuer- und Brandschutz GmbH, in Mellingen, CHE-286.395.532, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2024, Publ. 1006024753).
Statutenänderung:
11.07.2024.
Firma neu:
Systeex FB Feuer- und Brandschutz GmbH.
Sitz neu:
Niederrohrdorf.
Domizil neu:
Holzrüti 7, 5443 Niederrohrdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Realisation und Inbetriebnahme von Feuer- und Brandschutzanlagen (Sprinkleranlagen). Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten und veräussern sowie Darlehen gewähren.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greber, Bruno, von Oberkirch, in Dintikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Systeex Brandschutzsysteme GmbH (HRB 95899), in Hanau (DE), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schäfli, Othmar, von Homburg, in Niederrohrdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Köppel, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Hasselroth (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schüler, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Rossdorf (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006024753, Registre du commerce Argovie, (400)
FB Feuer- und Brandschutz GmbH, in Mellingen, CHE-286.395.532, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2017, Publ. 3524651).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfli, Othmar, von Homburg, in Oberrohrdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Greber, Bruno, von Oberkirch, in Dintikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3524651, Registre du commerce Argovie, (400)
FB Feuer- und Brandschutz GmbH, in Mellingen, CHE-286.395.532, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2016, Publ. 2860641).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greber, Bruno, von Oberkirch, in Dintikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Mellingen, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schäfli, Othmar, von Homburg, in Oberrohrdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00.