Renseignements sur Ulrich Peter Walter Saxer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ulrich Peter Walter Saxer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3047239, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Aktion Zahnfreundlich, in Basel, CHE-103.611.086, Verein (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2015, Publ. 2523207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lingg, Jost, von Oberwil BL, in Bättwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waltimo, Tuomas, finnischer Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Zimmerli, Brigitte, von Unterentfelden, in Heimiswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Ulrich Peter Walter, von Wohlenschwil, in Forch, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ciucchi, Bernard, von Genève, in Vandoeuvres, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Albert, von Zürich, in Oberwil BL, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krejci, Ivo, von Therwil, in Commugny, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuhaus, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Bolligen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmidlin, Patrick, von Wahlen, in Oberdürnten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Uta, deutsche Staatsangehörige, in Therwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6760684, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Aktion Zahnfreundlich, bisher in Zürich, CH-020.6.900.015-1, Verein (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2009, S. 27, Publ. 5191708).
Gründungsstatuten:
06.07.1982.
Statutenänderung:
23.02.2012.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Bundesstr. 29, 4054 Basel.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [gestrichen: Geschäftsstelle: Bundesstrasse 29, 4054 Basel.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baehni, Pierre, von Genf, in Genf, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirzel, Dr. Hans-Caspar, von Zürich, in Muri bei Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lussi, Adrian Stephan, von Luzern, in Worb, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meissner, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Mannheim (D), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenheim, Prof. Dr. Bernhard, von Lengnau AG, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Waltimo, Tuomas, finnischer Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Zimmerli, Brigitte, von Unterentfelden, in Heimiswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Ulrich Peter Walter, von Wohlenschwil, in Forch, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Daniela, von Uffikon, in Muri AG, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieland, Roman, von Wohlen bei Bern, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ciucchi, Bernard, von Genève, in Vandoeuvres, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.