Renseignements sur Christopher Sauter
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christopher Sauter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004863125, Registre du commerce Thurgovie, (440)
QuantiSana.TV Fernseh-, Produktions- und Betriebs AG, in Weinfelden, CHE-406.565.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4378319).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauter, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Dirlewang (DE), Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Milacek, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glogg-Hartmann, Gabriela, von Meilen und Zizers, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jansen, Eugen, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tränkle, Arthur, deutscher Staatsangehöriger, in Grafenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Glogg, Jacqueline, von Meilen, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4264095, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
QuantiSana Gesundheitszentrum AG, in Rorschacherberg, CHE-157.680.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3123653).
Statutenänderung:
14.05.2018.
Sitz neu:
Buchs SG.
Domizil neu:
Churerstrasse 35, 9470 Buchs.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glogg, Alexander, von Meilen, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Handermann, Alfons, von Winterthur und Untereggen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doepp, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Staad SG (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauter, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Dirlewang (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Glogg, Gabriela, von Meilen und Zizers, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3123653, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
QuantiSana Gesundheitszentrum AG, in Rorschacherberg, CHE-157.680.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2015, Publ. 2488713).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thum, Christina Nicola, deutsche Staatsangehörige, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Handermann, Alfons, von Winterthur und Untereggen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Doepp, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Staad SG (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Prien (DE), Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Sauter, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Dirlewang (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Glogg, Gabriela, von Meilen und Zizers, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.