Renseignements sur Arzuman Sari
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Arzuman Sari
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5487880, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Arzuman Sari GmbH, in Basel, CH-270.4.000.031-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 8, Publ. 5083804).
Statutenänderung:
27.01.2010.
Firma neu:
MC.DREI GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung und Führung von Gaststätten, Handel mit und Verwaltung von Immobilien sowie Ausführung von Gebäudesanierungen. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 13.07.1994 das Grossinventar des Cafés Rosental zum Preis von CHF. 40'929.-, wovon CHF. 20'000.- an das Stammkapital angerechnet und CHF 20'929.- als Forderung gutgeschrieben werden.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- und Kaufsrechte gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sari, Arzuman, von Binningen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: türkischer Staatsangehöriger und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numéro de publication: 4460724, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Solidaritäts- und Hilfsverein für das Dorf Yedibölük, in Basel, CH-270.6.000.497-1, Verein (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2006, S. 6, Publ. 3340522).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaya, Bektas, türkischer Staatsangehöriger, in Birsfelden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Sari, Arzuman, von Binningen, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Gedik, Hasan, französischer Staatsangehöriger, in Muespach Le Haut (FR), Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Demirci, Haydar, türkischer Staatsangehöriger, in Sion, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Camyurdu, Ibrahim, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Louis (FR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cam, Celal, von Allschwil, in Allschwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cam, Necati, türkischer Staatsangehöriger, in Reinach BL, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Demirci, Ali Yerli, türkischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gedik, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sari, Ali, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3340522, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Solidaritäts- und Hilfsverein für das Dorf Yedibölük, in Basel, CH-270.6.000.497-1, Verein (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2005, S. 5, Publ. 2857724).
Domizil neu:
c/o Gedik Mehmet, Haltingerstr. 18, 4057 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cam, Celal, von Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaya, Selman, von Münchenstein, in Münchenstein, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Demirci, Kemal, türkischer Staatsangehöriger, in Bellinzona, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaya, Bahattin, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sari, Eyyup, türkischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaya, Bektas, türkischer Staatsangehöriger, in Birsfelden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Sari, Arzuman, von Binningen, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Gedik, Hasan, französischer Staatsangehöriger, in Muespach Le Haut (FR), Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Demirci, Haydar, türkischer Staatsangehöriger, in Sion, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Camyurdu, Ibrahim, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Louis (FR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien.