Renseignements sur Roland Sandholzer
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Sandholzer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006027303, Registre du commerce Zurich, (20)
ekarus energy gmbh, in Zürich, CHE-472.572.616, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2023, Publ. 1005900721).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sandholzer, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meusburger, Susanne, österreichische Staatsangehörige, in Altach (AT), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00.
Numéro de publication: HR02-1005900721, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 232 vom 29.11.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 48159 vom 24.11.2023 ekarus energy gmbh, in Zürich, CHE-472.572.616, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2023, Publ. 1005896203).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandholzer, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [nicht: Sanholzer, Roland].
Numéro de publication: HR02-1005896203, Registre du commerce Zurich, (20)
ekarus energy gmbh, in Zürich, CHE-472.572.616, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005787975).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiegel, Michael, von Bichelsee-Balterswil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6'840 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: mit 12'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00];
Stücklberger, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4'560 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: mit 8'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00];
Ritter, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Andelsbuch (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 1'600 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Sanholzer, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00.