Renseignements sur Konrad Salzmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Konrad Salzmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4176828, Registre du commerce Valais
Belalp-Bahnen AG, in Naters, CH-600.3.001.959-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2007, S. 18, Publ. 4147100).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfaffen, Erich, von Mund, in Naters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salzmann, Konrad, von Naters, in Naters, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zenhäusern, Jonas, von Bürchen, in Naters, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfammatter, Werner des Gottfried, von Mund, in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzer, Manfred, von Bitsch und Ried-Mörel, in Naters, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmid, Gilbert, von Naters, in Naters, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident, Vizepräsident oder Sekretär];
Jossen, Stefan, von Naters, in Naters, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident, Vizepräsident oder Sekretär];
Zurschmitten, Klaus, von Mörel, in Mörel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Peter, von Trimbach und Adligenswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amherd, Viola, von Brig-Glis, Mund und Zwischbergen, in Brig-Glis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Louis, von Naters, in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Valais
Alpin Center Belalp AG, in Naters, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2002, S. 16).
Firma neu:
Alpin Center Belalp AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.05.2002 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Pfaffen Erich, Treuhand- und Revision AG;
Naters, Bahnhofstrasse 8, 3904 Naters.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jossen, Stefan, von Mund, in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin];
Salzmann, Konrad, von Naters, in Blatten bei Naters (Naters), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ruppen, Gerhard, von Naters, in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Bodenmann, Stefan, von Martisberg, in Naters, Sekretär des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Schwitter, Peter, von Pfäfers, in Naters, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfaffen, Erich, von Mund, in Naters, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Valais
Schweizer Ski- und Snowboardschule Blatten-Belalp, in Naters, Verein (SHAB Nr. 250 vom 23.12.1999, S. 8719).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wellig, Diego, von Betten, in Blatten, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imstepf, Nicole, von Mund, in Blatten (Naters), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Konrad, von Naters, in Blatten bei Naters (Naters), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodenmann, Stefan, von Martisberg, in Naters, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.