Renseignements sur Jürg Sahli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Jürg Sahli
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Sahli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4195991, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Reichle Elektro AG, Filiale Stein am Rhein, in Stein am Rhein, CHE-302.331.231, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 1 vom 05.01.2004, Publ. 2057556).
Hauptsitz in:
Schaffhausen.
Domizil neu:
Hofwisenstrasse 20, 8260 Stein am Rhein.
Zweck Hauptsitz neu:
[gestrichen infolge Anpassung an geänderte Eintragungsvorschriften: Projektierung, Erstellung und Unterhalt von elektrischen Starkstrom- und Schwachstromanlagen inklusive EDV- und Telekommunikationsanlagen und -installationen, sowie den Handel mit den dazugehörenden Apparaten und Anlagen.].
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-106.848.213.
Statuten Hauptsitz neu:
[gestrichen infolge Anpassung an geänderte Eintragungsvorschriften].
Registrierung Hauptsitz neu:
[gestrichen infolge Anpassung an geänderte Eintragungsvorschriften] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 06.12.2000].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Personen gestrichen infolge Anpassung an geänderte Eintragungsvorschriften].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantenbein, Burkhard, von Grabs, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Lötscher, Martin, von Marbach (LU), in Löhningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Schudel, Marcel, von Beggingen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Schudel, Yvonne, von Beggingen, in Flurlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Wäckerlin, Peter, von Siblingen, in Gächlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Sahli, Jürg, von Frauenkappelen, in Stein am Rhein, Leiter der Zweigniederlassung, mit Unterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3264865, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Reichle Elektro AG, in Schaffhausen, CHE-106.848.213, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 04.08.2014, Publ. 1645281).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantenbein, Burkhard, von Grabs, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leu, Yvonne, von Beggingen, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schudel, Marcel, von Beggingen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sahli, Jürg, von Frauenkappelen, in Hemishofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2057556, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Reichle Elektro AG, Filiale Stein am Rhein, in Stein am Rhein, Projektierung, Erstellung und Unterhalt von elektrischen Starkstrom- und Schwachstromanlagen inklusive EDV- und Telekommunikationsanlagen und -installationen. Zweigniederlassung (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2000, S. 8453).
mit Hauptsitz in:
Schaffhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Marcel, von Stein am Rhein, in Stein am Rhein, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahli, Jürg, von Frauenkappelen, in Stein am Rhein, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.