Renseignements sur Knut Rummler
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Knut Rummler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3739327, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
KR Tec AG in Liquidation, bisher in Arbon, CHE-115.707.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2011Publ. 6389480).
Gründungsstatuten:
20.05.2010.
Statutenänderung:
06.06.2017.
Firma neu:
KR Tec AG.
Sitz neu:
Flawil.
Domizil neu:
c/o heer & baumgartner AG, Goldbachweg 5, 9230 Flawil.
Zweck neu:
Industrielle Beratung, Engineering, Import und Export sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Eintrag aufgrund geänderter Praxis.]. Die Auflösung der Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.06.2017 widerrufen. [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.03.2011 aufgelöst.]. [gestrichen: Liquidationsadresse: heer & baumgartner AG, Goldbachweg 5, 9230 Flawil].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heer, Markus, von Grüningen, in Flawil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Collomb, Francis, von Delley-Portalban, in St-Aubin FR (Saint-Aubin FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rummler, Knut, deutscher Staatsangehöriger, in Kehl-Sundheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5892172, Registre du commerce Lucerne, (100)
Fuchs Technology Holding AG, bisher in Schaffhausen, CH-170.3.014.484-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2007, S. 11, Publ. 4022500).
Statutenänderung:
18.06.2010.
Sitz neu:
Kriens.
Domizil neu:
Grabenhofstrasse 6, 6010 Kriens.
Zweck richtig:
Halten und Verwaltung von Beteiligungen, insbesondere von solchen im Anlagebau;
Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Lizenzen und Herstellungsverfahren.
Aktienkapital:
CHF 6'275'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 6'275'000.--.
Aktien:
12'550 Namenaktien zu CHF 500.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kästli, Peter, von St. Margrethen, in Weesen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rummler, Knut, deutscher Staatsangehöriger, in Kehl (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Becker, René, von Schaffhausen, in Diessenhofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RWP Rother Wirtschaftsprüfung & Beratung AG, in Arbon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Kehl (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Böller, René, von Zürich, in Dottikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winiker, Paul, von Luzern, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elmar Beckmann Wirtschaftsberatung AG, in Luzern (CH-100.3.019.615-1), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5821524, Registre du commerce Lucerne, (100)
Fuchs Technology AG, in Kriens, CH-290.3.015.869-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2010, S. 11, Publ. 5739074).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rummler, Knut, deutscher Staatsangehöriger, in Kehl (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Kehl (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].