Renseignements sur Alexander Ruf
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alexander Ruf
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006033986, Registre du commerce Zurich, (20)
ANT-Informatik AG, in Wallisellen, CHE-106.496.539, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2024, Publ. 1006017264).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyenberg, Frank Thomas, von Baar, in Oberembrach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieland, Beatrice, von Wohlen bei Bern, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruf, Alexander, von Arbon, in Maisprach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysin, Dominik, von Oltingen, in Ormalingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abegg, Reto, von Rothenthurm, in Lengnau (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trog, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2022070, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
ANT-Informatik AG, in Basel, Übernahme von Generalunternehmungen im EDV-Bereich usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 09.09.2003, S. 5, Publ. 1163502).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruf, Alexander, von Arbon, in Maisprach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Magden, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit Thomas Walther];
Walther, Thomas, von Basel, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit Alexander Ruf].
Numéro de publication: 1066400, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
NAT-Informatik AG, bisher in Zug, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2002, S. 21).
Statutenänderung:
24.06.2003.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o ANT-Informatik AG, Beinwilerstr. 11, 4053 Basel.
Zweck:
Entwicklung und Vertrieb von Standard-Software für kommerzielle Anwendungen. Die Gesellschaft kann gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Grundeigentum erwerben oder verkaufen.
Aktienkapital neu:
CHF 364'000.-- [bisher: CHF 364'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 364'000.--.
Aktien neu:
364 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 364 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebener Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Abschreibung von 350 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und gleichzeitig Ausgabe von 350 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagenbuch, Hans, von Basel, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
LLK Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle [wie bisher];
Poschet, Hans-Jürgen, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Walther, Thomas, von Basel, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Krummenacher, Hans-Jörg, von Sachseln, in Schwyz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Krummenacher, Hans-Jürg, Mitglied des Verwaltungsrates];
Krummenacher, Hans, von Willisau Stadt und Schüpfheim, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruf, Alexander, von Arbon, in Maisprach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Magden].