Renseignements sur Heinz Rütter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Heinz Rütter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006128689, Registre du commerce Zurich, (20)
Blattmann Immobilien AG, in Wädenswil, CHE-103.058.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2023, Publ. 1005685380).
Statutenänderung:
04.09.2024.
Firma neu:
Wadin Immobilien AG.
Domizil neu:
Gerbestrasse 2, 8820 Wädenswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und den Bau von Liegenschaften, insbesondere in Wädenswil und am linken Zürichsee-Ufer, sowie die damit verbundene Besorgung von Verwaltung und Betrieb solcher Liegenschaften mit dem Ziel, zweckmässigen und qualitativ guten Wohnraum zu schaffen. Die Gesellschaft bezweckt dabei, Wohnraum für alle Einkommenskategorien zur Verfügung zu stellen und ist in ihrer Tätigkeit auf eine ausgewogene Gewichtung sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Ziele bedacht. Die Gesellschaft kann Geschäftsliegenschaften erwerben und veräussern, bauen, oder betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, anderen verbundenen Unternehmen und Dritten, insbesondere Finanzinstituten, welche direkte oder indirekte Aktionäre sind, sowie den direkten und indirekten Tochtergesellschaften dieser Aktionäre, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen des konzerninternen Liquiditätsmanagements, Sicherheiten für Verpflichtungen dieser Unternehmen, einschliesslich Verpfändungen oder Sicherungsübereignung von Vermögenswerten der Gesellschaft, oder durch Garantien jeglicher Art, ob entgeltlich oder unentgeltlich, gewähren. Die Gesellschaft kann Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blattmann, Walter, von Wädenswil, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blattmann, Louis, von Wädenswil, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütter, Heinz, von Wädenswil, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isler, Damian, von Wädenswil und Rüschlikon, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005496759, Registre du commerce Zurich, (20)
Rütter Soceco AG, in Zürich, CHE-348.701.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440442).
Firma neu:
Rütter Soceco AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.06.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basler, Bruno, von Thalheim an der Thur und Zollikon, in Thalheim an der Thur, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rütter, Heinz, von Wädenswil und Inwil, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005344060, Registre du commerce Zurich, (20)
Hangenmoos AG, in Wädenswil, CHE-100.000.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, S.0, Publ. 2387211).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütter, Heinz, von Wädenswil, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blattmann, Alex Heinrich, von Wädenswil, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg (ZH)];
Diener, Christof, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isler, Thomas, von Wädenswil, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].