Renseignements sur Dominik Ruckli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dominik Ruckli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006052069, Registre du commerce Lucerne, (100)
ahundredandten AG, in Luzern, CHE-321.254.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2022, Publ. 1005627723).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crameri, Maurin Albert, von Poschiavo, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Frei, Roman, von Horw, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meister-Mächler, Livio, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckli, Dominik, von Buchrain, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004817979, Registre du commerce Lucerne, (100)
ahundredandten GmbH, in Luzern, CHE-321.254.306, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2019, Publ. 1004549651).
Statutenänderung:
23.01.2020.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 23.01.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 595'381.60 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 374'447.15 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile je 500 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
ahundredandten AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Konzeption, Realisation, Produktion und Vertrieb von Bewegtbild-Kommunikation mit den Medien Film und Animation;
Erbringung von Dienstleistungen und Beratung im Zusammenhang mit Bewegtbild-Kommunikation mit den Medien Film und Animation;
Erwerb, Halten, Verwalten und Veräusserung von Marken, Urheberrechten, Patenten, Lizenzen und ganz allgemein von Immaterialgüterrechten jeder Art, insbesondere soweit sie mit den Hauptzwecken der Gesellschaft im Zusammenhang stehen;
Übernahme von oder Beteiligung an beliebigen Gesellschaften;
Vorname aller Operationen, auch mit Wertpapieren oder Immobilien;
Vornahme von Finanzierungen und Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Dritte.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crameri, Maurin Albert, von Poschiavo, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Ruckli, Dominik, von Buchrain, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004549651, Registre du commerce Lucerne, (100)
ahundredandten GmbH, in Luzern, CHE-321.254.306, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, Publ. 1772841). [gestrichen: Mit Erklärung vom 01.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crameri, Marco Pietro, von Poschiavo, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meyer, Philip, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crameri, Maurin Albert, von Poschiavo, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ruckli, Dominik, von Buchrain, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Acorus-Treuhand AG (CHE-107.227.580), in Meggen, Revisionsstelle.