Renseignements sur Martin Ruch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Ruch
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Ruch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005492317, Registre du commerce Berne, (36)
Alp-Genossenschaft Ahorn, in Eriswil, CHE-102.461.217, Genossenschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2013, S.0, Publ. 1068271).
Domizil neu:
c/o Fritz Zehnder, Tanngraben 10, 4952 Eriswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruch, Gottfried, von Eriswil, in Eriswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Martin, von Dürrenroth, in Eriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Friedrich, genannt Fritz, von Eriswil, in Eriswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zehnder, Fritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hess, Daniel, von Dürrenroth, in Eriswil, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meer Kurth, Christine, von Rütschelen, in Eriswil, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meer, Roman, von Eriswil, in Eriswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruch, Martin, von Eriswil, in Eriswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6731454, Registre du commerce Berne, (36)
LANDI Eriswil, Genossenschaft, in Eriswil, CH-053.5.000.810-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2011, S. 0, Publ. 6171564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruch, Martin, von Eriswil, in Eriswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiechter, Friedrich genannt Fritz, von Castiel, in Huttwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fiechter, Fritz, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Zaugg, Hans, von Trub, in Eriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5074192, Registre du commerce Berne, (36)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Eriswil und Umgebung, in Eriswil, CH-053.5.000.810-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2006, S. 4, Publ. 3368446).
Statutenänderung:
21.03.2009.
Firma neu:
LANDI Eriswil, Genossenschaft.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in der Hauptsache die Förderung der wirtschaftlich Verhältnisse ihrer Mitglieder in Zusammenarbeit mit der fenaco mit Sitz in Bern, insbesondere durch Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit Produktionsmitteln, Verbrauchsgütern und Dienstleistungen, Abnahme und Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse sowie Weiterbildung der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Solidarische und persönliche Haftung jedes Genossenschafters bis zum Betrag von CHF 5'000.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich oder anlässlich von Generalversammlungen. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 21.03.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruch, Fritz, von Eriswil, in Eriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Iseli, Simon, von Lützelflüh, in Thunstetten, Mitglied, Sekretär und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Klaus, von Eriswil, in Eriswil, Mitglied, Sekretär und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Simon, von Kirchdorf BE, in Eriswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ruch, Martin, von Eriswil, in Eriswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Eichelberger, Hansueli, von Sumiswald, in Eriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röthlisberger, Hansueli, von Langnau im Emmental, in Eriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.