Renseignements sur Marc Patrik Rotter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marc Patrik Rotter
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marc Patrik Rotter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3349821, Registre du commerce Thurgovie, (440)
cinémask management ag, in Steckborn, CHE-146.396.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2015, Publ. 2364547).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petri Feurer, Beatrice, von Nesslau-Krummenau, Schaffhausen und Zürich, in Schaffhausen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Feurer, Thomas, von Schaffhausen und Nesslau, in Schaffhausen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Konrad-Petri, Lia Beatrice, von Bern, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rotter-Petri, Kim, von Muri bei Bern, in Kilchberg ZH, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rotter, Marc, von Muri bei Bern, in Kilchberg ZH, Delegierter des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2364547, Registre du commerce Thurgovie, (440)
cinémask management ag, in Steckborn, CHE-146.396.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2015, Publ. 2117373).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotter, Marc, von Muri bei Bern, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2064611, Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015 publizierten TR-Eintrag Nr. 2'552 vom 19.01.2015schminkbar (europaallee) ag, in Zürich, CHE-385.949.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015, Publ. 1945147).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Konrad-Petri, Lia Beatrice, von Bern, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Petri, Lia Beatrice];
Rotter, Marc Patrik, von Muri bei Bern, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Rotter, Mark Patrik]. .