Renseignements sur Ulrich Rothenbühler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ulrich Rothenbühler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005894408, Registre du commerce Soleure, (241)
Ruwag Handels AG, in Bettlach, CHE-103.871.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 08.04.2022, Publ. 1005446570).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grau, Corinne, von Ried bei Kerzers, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rothenbühler, Ulrich, von Lützelflüh, in Bätterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steindl, Werner, von Heimenhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stuber, Robert, von Kyburg-Buchegg, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothenbühler, Daniel, von Lützelflüh, in Oberwil bei Büren, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1983433, Registre du commerce Soleure, (241)
Dr. Rolf Keck GmbH, in Bettlach, CHE-114.452.691, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 15.08.2008, S. 10, Publ. 4614382).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothenbühler, Ulrich, von Lützelflüh, in Bätterkinden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keck, Dr. Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Oschwand (Ochlenberg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Rust (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4614382, Registre du commerce Soleure, (241)
Dr. Rolf Keck GmbH, in Bettlach, CH-241.4.007.726-6, bei Ruwag Handels AG, Bielstrasse 52, 2544 Bettlach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
6.08.2008.
Zweck:
Erbringen von Beratungsdienstleistungen in der Pharmazeutik. Kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften erwerben, überbauen, verkaufen und verwalten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch Brief an die Adresse der im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 06.08.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Keck, Dr. Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Rust (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Rothenbühler, Ulrich, von Lützelflüh, in Bätterkinden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.