Renseignements sur Markus Roth
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Roth
Dernières notifications FOSC pour Markus Roth
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5079746, Registre du commerce Zurich, (20)
Saplement GmbH, in Zürich, CH-020.4.033.989-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2007, S. 26, Publ. 4194532).
Statutenänderung:
26.05.2009.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Christian, von Altwis, in Menzingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Markus, von Altwis, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 3563502, Registre du commerce Zurich, (20)
Saplement GmbH (Saplement Sàrl) (Saplement Ltd liab. Co), in Zürich, CH-020.4.033.989-9, Ackersteinstrasse 123, 8049 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.09.2006.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von IT-Dienstleistungen sowie Produktion und Vermarktung von Medienprodukten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Roth, Markus, von Altwis, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Roth, Christian, von Altwis, in Menzingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.