Renseignements sur Melchior Nikolaus Rohrer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Melchior Nikolaus Rohrer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005090603, Registre du commerce Obwald, (140)
Rohrer Regale AG, in Giswil, CHE-460.093.444, Muracherstrasse 7, 6074 Giswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Lager-, Logistik- und Transportsystemen sowie Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Gründererklärung vom 27.01.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Rohrer, Melchior Nikolaus, von Sachseln, in Giswil, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1398095, Registre du commerce Argovie, (400)
Teufenthal Agrar GmbH, in Teufenthal AG, CHE-370.790.343, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2011, Publ. 6137532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertschi, Ernst, von Dürrenäsch, in Teufenthal AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, Melchior, genannt Melk, von Sachseln, in Giswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Rohrer, Melchior und mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 6137532, Registre du commerce Argovie, (400)
Teufenthal Agrar GmbH, in Teufenthal AG, CH-400.4.033.885-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2011, S. 0, Publ. 6063978).
Statutenänderung:
13.04.2011.
Stammkapital neu:
CHF 50'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, Melchior, von Sachseln, in Giswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].