Renseignements sur Ralf Ringeisen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ralf Ringeisen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2950381, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Groupement d'Intérêt pour la sécurité des décharges de la Région Bâloise (GI DRB), in Basel, CHE-109.917.454, Verein (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2271091).
Statutenänderung:
09.06.2016.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Natkanski, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felscher, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Buggingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Robin, von Allschwil, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ringeisen, Ralf, von Stein AR, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Frédéric Michel, französischer Staatsangehöriger, in Richwiller (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rusell, Philip Edward, britischer Staatsangehöriger, in Michelbach-le-Bas (FR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2587089, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
BASF Schweiz AG, in Basel, CHE-114.849.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2015, Publ. 2313631).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ringeisen, Ralf, von Stein AR, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morvant épouse Gamlin, Christine, französische Staatsangehörige, in Blotzheim (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sulzer, Anguelika, von Winterthur, in Gansingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Timo-Gulino, Giusy, von Freienbach, in Galgenen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienische Staatsangehörige, in Freienbach].
Numéro de publication: 1674569, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Groupement d'Intérêt pour la sécurité des décharges de la Région Bâloise (GI DRB), in Basel, CHE-109.917.454, Verein (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2013, Publ. 7044646).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung.].Organisation neu: [Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritz, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Offenburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sester, Sylvain, französischer Staatsangehöriger, in Rantzwiller (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zust, Armin Josef, von Kriens, in Hergiswil NW, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Roger, von Basel und Stetten AG, in Riehen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ringeisen, Ralf, von Stein AR, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uhlmann, Livio, von Appenzell, in Gelterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.