Renseignements sur Michael Rudolf Werner Rinck
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michael Rudolf Werner Rinck
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004548950, Registre du commerce Argovie, (400)
Yakari AG, bisher in Balsthal, CHE-104.329.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2015, Publ. 2044247).
Statutenänderung:
08.01.2019.
Sitz neu:
Aarburg.
Domizil neu:
Oltnerstrasse 162, 4663 Aarburg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rinck, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Aarburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Balsthal].
Numéro de publication: 2044247, Registre du commerce Soleure, (241)
Yakari AG, in Balsthal, CHE-104.329.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2013, Publ. 7217620).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasanovic, Amir, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rinck, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6843002, Registre du commerce Thurgovie, (440)
GASTRO-VIRUS GMBH, in Aadorf, CH-440.4.022.201-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2012, S. 0, Publ. 6612118).
Firma neu:
GASTRO-VIRUS GMBH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153 HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rinck, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].